问题频道,致力于打造生活常识、生活百科大全!
您的当前位置: 光学精密机械网

网友提问

谁能告诉我200道加减乘除口算题?

[ 关键字: ]

要有答案,thank you

赞助商链接

五年级口算题要有答案的60道就可以了
17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0 

五年级数学口算题(要有答案)
17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0 

五年级分数口算题 要有答案!!!
12÷3/5=12×( 5/3) 9÷6/7=9×( 7/6 ) 30÷5/6=30×(6/5 ) 4×(3/2 )=4÷2/3 ( 4 )÷5/7=4×7/5 3÷4/5=3×5/4 ( 24 )÷7/16=24×(16/7 ) A÷C/B=A×B/C 4÷4/5=5 6÷3/4=8 10÷2/5= 

五年级下学期的口算题,且有答案,北师大版。回答好的重重有赏!
17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0 

我要480道五年级口算题啊,切记一定要有答案
4.8+2.3= 5.6÷7= 4.7+6.2= 3.7-0.07= 27÷0.01= 3.72+2.28= 0.62+0.38= 1.25×4= 0.45÷0.09= 5.2×0= 1.73+3.2= 1.12×100= 8.7÷0.29= 10.3+5.2= 1. 03-0.9= 12.4+0.37= 0.04×25= 0.29 

求五年级下册同分母加减法口算题,谢谢,有答案更好!
答案还是自己来吧,都挺简单的,注意约分成最简分数 1) 5/15+8/15= 2) 3/14+1/14= 3) 4/7+1/7= 4) 5/15+2/15= 5) 4/14+8/14= 6) 12/15+3/15= 7) 4/9+3/9= 8) 3/15+1/15= 9) 

五年级下册口算题有答案300道
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 4 

五年级下册口算题 500道(有答案0
1.(1+1/2)(1+1/3)(1+1/4)......(1+1/100) 2.(1-1/2)(1-1/3)(1-1/4)......(1-1/100) 3.8+2-8+2 4.25*4/25*4 5.7.26-(5.26-1.5) 6.286+198 7.314-202 8.526+301 9.223-99 10.6.25+3.85-2.125+3.875 

五年级分数口算题(有答案)符号是加减乘除
2/3+1/4=11/12 1/6+1/7=13/42 15/30+1/2=1 (这个有些简单自己可以想想,就像我那样以此类推。) 

求小学五年级下册口算150题,脱式计算、简算、方程100题,应...
口算 17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.... 三年级浇45棵,三年级比四年级少浇10棵,四年级是五年纪浇的棵数的一半。五年级比三年纪多浇多少棵?  

27÷9=
 53+8=
 4×9=
 8÷2=

32÷8=
 8÷1=
 9×9=
 84+7=

80-44=
 1800-900=
 4900-1800=
 420+80=

430+1000=
 500-60=
 89-8=
 64-8=

34+9=
 14÷7=
 5+58=
 64÷8=

6×3=
 9×9=
 72÷8=
 78+15=

83-20=
 43-30=
 9÷1=
 280+450=

7÷7=
 3600+5800=
 8×9+21=
 4600+4700=

730-190=
 3700-370=
 8500-5500=
 3200+5100=

96-42=
 1200-400=
 830-300=
 800+900=

58-36=
 7000+3000=
 5×7=
 72÷9=

36÷6=
 81÷9=
 42+13=
 24÷3=

24+8=
 27-3=
 42+13=
 42-6=

7+44=
 42÷7=
 64-8=
 21÷3=

4×8=
 54÷9=
 49÷7=
 42÷7=

35÷7=
 19+41=
 24-6×3=
 4×8-5=

27÷3+6=
 56÷7-3=
 49÷9+7=
 4×3÷2=

6÷3×7=
 8÷4×3=
 6×5+37=
 12÷4+18=

16÷4×8=
 8÷4+48=
 25÷5+36=
 6×8—42=

2×8÷4=
 8×9÷9=
 36÷6÷3=
 9÷9×6=

42÷7×6=
 96-80+7=
 64-40-8=
 40-4+20=

7×5-8=
 14÷7+25=
 15÷5+8=
 8×9-8=

1×2+20=
 16÷8+30
 7×7+8=
 54÷6+33=

510+200=
 15-45÷9=
 11-40÷8=
 7+1×8=

130+80=
 46-8=
 8×5-7=
 9×3-8=

30÷6=
 36÷4=
 4×5+44=
 48÷8+7=

1800+200=
 93-80=
 6×5+37=
 10-8÷1=

7×8=
 73-4=
 3×8÷4=
 7×6+10=

72÷8=
 64-8=
 24×0=
 71-7+30=

6+2×8
 35-9=
 70-5×9=
 8×9+21=

3×6=     18÷3=     18÷6=    15÷3=     6÷3=    25÷5=  

20÷5=    5÷5=      30÷6=    9÷3=      4×3=     16÷4=

12÷4=    8÷2=      24÷4=    4×4=      20÷4=    24÷6=

2×5=     1×1=      2×1=     2×2=      8÷2=     10÷5=

9÷3=     5×6=      1÷1=     18÷6=     6÷1=     2÷2= 

12÷2=    2×7=      15÷5=    30÷5=     24÷6=    16÷4=

20÷4=    15÷3=     10÷5=    5÷1=      18÷6=    30÷6=

4×5=     6×3=      4÷4=     25÷5=     36÷6=    5+1= 

12÷2=    42÷6=     24÷3=    2×6=      6×6=     25÷5=

12÷4=    3×3=      15÷5=    33-9=     18÷3=    8+72=

3×6=     42-5=     20÷5=    50-7=     10÷5=    26+7=

9÷3=     18+6=     30÷5=    20+4=     5+67=    2×5=

2÷2=     5÷5=      18÷6=    12÷6=     12÷6=    15÷3= 

20÷4=    30÷6=     24÷4=    8÷4=      10÷5=    42÷6=

24÷3=    20÷5=     4÷2=     18÷3=     12÷6=    12÷3=

15÷5=    16÷4=     30÷5=    24÷6=     25÷5=    20+5=

18÷3=    8×6=      39-24=   32÷8=     19-7=    12+6=

12÷6=    30÷6=     15÷3=    25÷5=     20÷5=    24÷4=

20÷4=    15+6=     36÷6=    8+12=     15÷5=    27-8=

8÷4=     10÷2=     5×7=     25+19=    9÷3=     30÷5=

20÷4=    16÷4=     25+5=    3×6=      18÷3=    30+6= 

25÷5=    3×4=      20÷5=    24÷4=     18-6=    6×2=

18÷6=    4×5=      18÷6=    4×5=      5×4=     17-9=  

3×6=     12÷4=     12÷6=    18÷3=     15÷5=    3+18=

30-18=   77-19=    24+6=    30÷6=     7×8=     20÷5=

18-6=    15÷3=     5×5=     51-8=     8+12=    36-7=

24÷6=    24+6=     16÷4=    25+19=    10÷5=    35+6=

20÷4=    27-8=     39-24=   36÷6=     18÷3=    8+4=

1×1=     2÷2=      1÷1=     4÷1=      4÷4=     9÷9=

↑  这么简单 自己算下 撒  3年级滴、、、
你敢说不会做哦??????????

网友回答

120×5=   12+18+14=    62+160+38= 
14×60=   203-80=   50×15×4= 
175-56=    250×8=   420×20= 
25+67+75=   4500÷300=    25×38= 
54+97=    560÷40=    145+55= 
46+49+51=      9100÷70=    103×3= 
28×99=    436+208=    323-197= 
630÷45=    350+470=    8×(125+50)= 
4024÷8=    15×12×5=    315-198= 
84+27+73=    35×102=     621-199= 
168÷4=     574-162-38=    (25+24)×4= 
32+268=      00-43=    416-216-78= 
99+232=   45+65+55=    24×25= 
640÷40=    810÷27=     420-150= 
199+76=     157-48-57=     328-209= 
213÷3=    74×12+26×12= 

120+90=     543-306=    300÷12= 
120×5=    12+18+14=    62+160+38= 
14×60=   203-80=    50×15×4= 
175-56=    250×8=    420×20= 
25+67+75=   4500÷300=   2 5×38= 
54+97=    560÷40=    145+55= 
46+49+51=   9100÷70=    103×3= 
28×99=   436+208=    323-197= 
630÷45=    350+470=    8×(125+50)= 
4024÷8=    15×12×5=    315-198= 
84+27+73=    35×102=    621-199= 
168÷4=    574-162-38=   (25+24)×4= 
32+268=    100-43=    416-216-78= 
99+232=    45+65+55=   24×25= 
640÷40=    810÷27=    420-150= 
199+76=   157-48-57=    328-209= 
213÷3=   74×12+26×12= 

(1)  624 × 17 =   (2)  15 × 914 =   (3)  422 × 74 =

  (4)  894 × 45 =   (5)  103 × 80 =   (6)  445 × 32 =

  (7)  49 × 958 =   (8)  212 × 25 =   (9)  21 × 498 =

  (10)  80 × 857 =   (11)  980 × 69 =   (12)  371 × 16 =

  (13)  70 × 569 =   (14)  53 × 223 =   (15)  36 × 499 =

  (16)  516 × 47 =   (17)  37 × 438 =   (18)  840 × 78 =

  (19)  918 × 62 =   (20)  946 × 80 =
 32×30=                     22×30=                       6×201=

  17×5=                      4×60=                       4500÷900=

  170+90=                    4800÷40=                    14×201=

  80÷16=                     4200÷20=                    2500÷50=

  16×5=                      32×20=                      67×4=

  2400÷40=                  3600÷60=                    87÷3=

  25×16=                    48×9=                       696÷3=

  125×6=                    48×25=                      780÷20=

  72-45=                    360-85=                     720÷45÷2=

  3000+200=                  48×125=                     35×8=

  80-4=                     420÷35÷2=                  25×32=

  45÷15=                    78÷2=                       45×12=

  6×85=                     69÷23=                      67+25=

  710-420=                  50×90=                      22×8×5=

  12×5=                     6300÷30=                    690-420=

  102+284=                   480+290=                     930÷30=

  23×3=                     800×30=                     2100÷70=

赞助商链接