问题频道,致力于打造生活常识、生活百科大全!
您的当前位置: 光学精密机械网

网友提问

三年级上竖式计算题500道

[ 关键字: ]

赞助商链接

825÷25=       9864÷48=       900÷22=      57×307        59×198=
689÷34=       1105÷55=       504×32=      358÷25        538÷33= 
986÷29=       13320÷70=      603×36=      812÷57=       860÷30=         
647÷27=       786÷94=        689÷21=      783÷58=       45×368=
750×40=       188×25=        2704÷26=    343÷32=        4800÷600
2700÷300      986÷29=        25×480=     905÷45=        450×78=
899÷36=       367÷29=       99007÷45     7403÷68=       864÷57= 
562+865   528+462   952-653   965+652   562*56   513*56  2565-545    432-85    2132+52  222-15  5258*552    422+52   4521-655   424+536   524-855   56+578   452*54   854-465   552+652   465-52     4562-565  156*56    6125+46   446*58     125+65   123+665    122-45    135-62   123+56    452-125   589-69    623+533  958-652  364*59   
就这么多,其实你要做的话去买本参考书就好了

网友回答

63×4=                 4×27=                48×6=         7×402=              620×5=   

36×4=               25×6=                 5×22=               48×7=                 84×6=

9×45=              16×5=                 7×46=                19×4=                 49×8=

84×5=               5×98=                8×73=                59×8=                 8×42=

432×3=             6×607=              256×4=               435×6=              904×7=

5×160=              850×4=             453×3=               308×5=             7×68=

504×6=              392×4=             923×3=               8×409=             320×7=

6×258=              3500×8=           6040×5=             72÷4=               98÷6=

80÷5=                460×8=              60÷3=                59÷7=               7×38= 

83÷4=                 8×77=                 62÷3=                70÷4=               405×8=

80÷2=                 55÷4=                 9×375=              46÷8=                57÷5=

49÷3=                 623÷4=               751÷6=              40÷6=                 90÷3=

525÷5=               429÷4=               910÷8=              369÷3=               745÷5=

392÷3=               605÷6=               763÷7=              630÷7=              6304÷9=

634×9=               4×560=               703÷7=             956-287=            610÷4=

567×9=               665÷6=               9×86=                910÷7=               640×5=

9×706=              438÷7=               536÷3=         620×8=            7×408=

568÷9=        758÷5=               1260÷5=              1042×7=           8649÷4=

7063÷7=       333×9=               300÷8=                7×44=              705÷5=

627÷4=               8×555=                7248÷9=          3050×4=             6425÷6=

3920÷7=             5841÷3=              6240×5=          5000×72=           560×5=

3×3170=             620÷6=                402×8=       624÷6=             468÷7=

5×260=              950÷4=                 832÷8=            4×208=               8×250=

608×5=              421÷3=               720÷6=             1509÷5=              372×8=

6×789=              8×209=               728÷7=              750÷5=             1388÷4=

35×12=       359÷3=        567+284=       602-394=       46×22=

606-208=       603÷7=        198+303=      426÷4=       23×37=

46×58=         326×5=         482÷8=       370÷7=       784-685=

76×15=        486÷2=          607÷5=         900-807=     915÷3=

560÷4=         458+542=        423÷3=         87×19=      362÷6=

525÷3=        254÷5=        192÷4=               602÷7=    839÷9=

726÷6=        51×16 =         78×22=           416÷4=            823÷8=

63×43=                367÷4=          795÷5=         42×53=                 15×82=

79×97=          28×32=        54×25 =       48×61=     39×42 =

168÷8=          370÷5=         640÷7=         19×64=      470÷9=

522÷6=          312÷7=          570÷8=        810÷9=      660÷5=

804÷7=          462÷3=         780÷4=       729÷9=      624÷6=

2500+300=       156-97=       386+479=        321×12=      125×23=

18×250=         52×49=       34×54=          82×16=       45×93=  

106×51=         48×34=      66×65=          55×18=       75×26=

816÷8=          79×29=       43×36=          62×71=        38×44=

865÷5=           984÷8=      437÷3=        4137÷9=          31×81=

97×22=          57×21=        42×79=         27×16=    39×66=

17×51=      43×22=         175÷5=       460÷8=      8405÷7=

287÷7=        448÷2=      217÷7=       306÷6=          18×79= 

9160÷4=           3664÷6=     2360÷4=    18×34=     19×25=

27×32=        45×12=         33×12=       32×69=         23×31=

142×23=           32×37=        45×12=         114×25=    433×36=

25×43=         302×24=         59×27=         420÷8=        793÷8=

816÷4=            14×53=         15×4=       26×96=     55×26=

101×91=           41×43=        17×15=         81×47=       505÷5=

55×16=            35×92=         412÷4=         102÷6=
825÷25= 9864÷48= 900÷22= 57×307 59×198= 825÷25= 9864÷48= 900÷22= 57×307 59×198= 689÷34= 1105÷55= 504×32= 358÷25 538÷33= 986÷29= 13320÷70= 603×36= 812÷57= 860÷30= 647÷27= 786÷94= 689÷21= 783÷58= 45×368= 750×40= 188×25= 2704÷26= 343÷32= 4800÷600 2700÷300 986÷29= 25×480= 905÷45= 450×78= 899÷36= 367÷29= 99007÷45 7403÷68= 864÷57= 562+865 528+462 952-653 965+652 562*56 513*56 2565-545 432-85 2132+52 222-15 5258*552 422+52 4521-655 424+536 524-855 56+578 452*54 854-465 552+652 465-52 4562-565 156*56 6125+46 446*58 125+65 123+665 122-45 135-62 123+56 452-125 589-69 623+533 958-652 825÷25= 9864÷48= 900÷22= 57×307 59×198= 囧,有可能不够,不过实在是没了。。。。。。
三年级上学期综合试题 
计算: 
1、口算与估算: 
900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7 
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780 
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8 
689×5≈ 5430÷9≈ 3976÷8≈ 2080×4≈ 260×8≈ 
2、用竖工计算并验算: 
209×43 8652÷36 

3、脱式计算: 
210+405÷9×12 4020÷20-18×11 

4、列式计算: 
345减去345除以5的商,差是多少? 882除以21的商加上18,和是多少? 

基础知识: 
一、填空: 
1、已知时间和工效,求工作总量的关系式是:( )。 
2、最大两位数和最小两位数的和是( )差是( )。 
3、在□24÷35中,如果商是两位数,□中最小要填( )。 
4、填上合适的数: 
12米=( )分米 9吨=( )千克 1800平方分米=( )平方米 
5、被除数扩大2倍,除数不变,商( )。 
6、一个长方形的长60米,宽50米,它的周长是( )。 
7、一个两位数除三位数,商是两位数,这说明被除数的前两位比除数( )。 
8、填上合适的单位名称: 
一支铅笔长18( ) 课桌高7( ) 一棵大树高15( ) 
教室长9( ) 90米=( )分米=( )厘米 
9、一个数的19倍是361,这个数是( )。 
10、9275省略最高位后面的尾数写作( )。 
11、一个长方形的面积是42平方分米,它的宽是6分米,长( )分米。 
12、要求一辆汽车的速度,必须知道( )和( )两个条件,它们的关系是( )。 
13、( )里最大能填几? 
14×( )<99 19×( )<80 45×( )<200 
14、用四舍五入法取近似数6□58≈7000,□内的数可能是( )。 
15、250减去170与80的和,差是( )。 
二、判断: 
1、要求工效,必须知道总产量和时间。( ) 
2、用1米铁丝围成的正方形,要比围成的长方形的面积大。( ) 
3、用4个1平方厘米的正方形拼成一个长方形,它的周长是10平方厘米。( ) 
4、算式48÷16-2和48÷(16-2)的计算结果相同。( )。 
5、7830除以23,商34后余下的数是1。( ) 
应用题: 
1、买两台录音机要448元,照这样的价钱填写下表: 台数 3 9 
价钱(元) 896 1344 
2、加工一批零件,计划每天加工24个,25天完成,实际20天完成,实际每天加工多少个零件? 

3、李大伯果园里共栽4行果树,每行15棵,一共摘了180筐,一棵苹果树摘苹果多少筐? 

4、一辆洒水车,每分钟行驶50米,洒水宽度是8米。洒水车行驶6分钟,能给多大的地面洒上水? 

5、学校买了8盒乒乓球,每盒5袋, , ?(补充一个条件和问题,再解答出来) 

6、一架飞机两小时飞行了1700千米,照这样计算,6小时飞行多少千米? 

操作题: 
1、根据题意画出线段图: 
工人们修一条路,每天修30米,需要4天修完,如果每天修40米需要几天修完? 

学校买3个书架,一共用75元,照这样计算,买5个要用多少元?
能说清楚一点么? 呃,我不明白是什么意思,是要解法,还是题目?

赞助商链接